Razão Social |
Sul America Companhia de Seguro Saúde | |
---|---|---|
Nome Fantasia |
N/D | |
CNPJ |
01.685.053/0307-30 | |
Data da Abertura |
05/07/2023 | |
Situação Cadastral |
Ativa | |
Data da Situação Cadastral |
05/07/2023 | |
Natureza Jurídica |
Sociedade Anônima Fechada | |
Capital Social |
R$ 6.523.976.614,91 | |
Porte da Empresa |
Demais | |
Optante pelo Simples |
||
Data da opção pelo Simples |
||
Endereço |
Avenida Rondon Pacheco | |
Número |
635 | |
Complemento |
Loja 05 | |
Bairro |
Tabajaras | |
CEP |
38.400-242 | |
Cidade |
Uberlândia | |
Estado |
MG | |
Telefone |
21 25064323 | |
|
societario.sugoc@sulamerica.com.br |
Atividade principal | Descrição da atividade |
---|---|
Sim | 6520100 - Sociedade seguradora de seguros saúde |
Nome | Qualificação | Sócio desde |
---|---|---|
Tereza Villas Boas Veloso | 10 - Diretor | 03/12/2013 |
Solange Zaquem Thompson Motta | 10 - Diretor | 23/07/2015 |
Heitor Augusto Pereira Barbosa | 10 - Diretor | 16/09/2019 |
Gustavo Kohn Giometti | 10 - Diretor | 19/05/2020 |
Simone Cesena Duarte | 10 - Diretor | 04/03/2021 |
Juliano Kiguchi Tomazela | 10 - Diretor | 09/07/2021 |
Raquel Dourado Imbassahy Conrad | 10 - Diretor | 20/09/2021 |
Raquel Reis Correa | 16 - Presidente | 06/02/2023 |
Otavio de Garcia Lazcano | 10 - Diretor | 15/03/2023 |
Rafael Pinto Froes | 10 - Diretor | 02/05/2023 |
Jonas Berbert Pulcheri | 10 - Diretor | 02/05/2023 |
Jefferson Klock | 10 - Diretor | 02/05/2023 |
Leonardo Fraga Pacheco | 10 - Diretor | 12/05/2023 |
Pablo dos Santos Meneses | 10 - Diretor | 15/06/2023 |
Glaucia Maria Ribeiro de Carvalho | 10 - Diretor | 15/06/2023 |
Thiago de Carvalho Gomes | 10 - Diretor | 15/06/2023 |
Humberto Giraldo | 05 - Administrador | 19/06/2023 |