Razão Social |
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia SA | |
---|---|---|
Nome Fantasia |
N/D | |
CNPJ |
01.704.513/0012-07 | |
Data da Abertura |
29/05/2001 | |
Situação Cadastral |
Ativa | |
Data da Situação Cadastral |
03/11/2005 | |
Natureza Jurídica |
Sociedade Anônima Fechada | |
Capital Social |
R$ 878.350.424,28 | |
Porte da Empresa |
Demais | |
Optante pelo Simples |
||
Data da opção pelo Simples |
||
Endereço |
Avenida Santos Dumont | |
Número |
1810 | |
Complemento |
Sala 02 | |
Bairro |
Aldeota | |
CEP |
60.150-160 | |
Cidade |
Fortaleza | |
Estado |
CE | |
Telefone |
21 25068312 | |
|
gestaodeimoveis.adm@sulamerica.com.br |
Atividade principal | Descrição da atividade |
---|---|
Sim | 6511101 - Sociedade seguradora de seguros vida |
Nome | Qualificação | Sócio desde |
---|---|---|
Marcelo Pimentel Mello | 16 - Presidente | 10/12/2015 |
Gustavo Kohn Giometti | 10 - Diretor | 29/09/2020 |
Victor Bernardes | 10 - Diretor | 29/09/2020 |
Simone Cesena Duarte | 10 - Diretor | 21/09/2021 |
Otavio de Garcia Lazcano | 10 - Diretor | 13/07/2023 |
Leonardo Fraga Pacheco | 10 - Diretor | 10/08/2023 |
Glaucia Maria Ribeiro de Carvalho | 10 - Diretor | 10/08/2023 |
Jonas Berbert Pulcheri | 10 - Diretor | 10/08/2023 |
Rafael Pinto Froes | 10 - Diretor | 10/08/2023 |
Humberto Giraldo | 05 - Administrador | 24/08/2023 |
Thiago de Carvalho Gomes | 10 - Diretor | 21/12/2023 |
CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia |
---|---|---|
01.685.053/0012-09 | Sul America Companhia de Seguro Saúde | N/D |
06.068.410/0001-50 | Pater Seguros SA | N/D |
08.602.745/0029-33 | Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A | N/D |
17.479.056/0010-64 | Kovr Previdencia S A | N/D |
33.054.826/0002-73 | Companhia Excelsior de Seguros | N/D |
33.061.813/0060-09 | Prudential do Brasil Seguros de Vida SA | N/D |
33.608.308/0077-71 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | MAG Seguros |
42.283.770/0022-63 | Icatu Seguros S/A | Icatu Seguros SA |