Razão Social |
Sul America Odontológico SA | |
---|---|---|
Nome Fantasia |
N/D | |
CNPJ |
11.973.134/0006-10 | |
Data da Abertura |
21/11/2019 | |
Situação Cadastral |
Ativa | |
Data da Situação Cadastral |
21/11/2019 | |
Natureza Jurídica |
Sociedade Anônima Fechada | |
Capital Social |
R$ 202.593.999,34 | |
Porte da Empresa |
Demais | |
Optante pelo Simples |
||
Data da opção pelo Simples |
||
Endereço |
Avenida Antônio Vicente Novelino | |
Número |
111 | |
Complemento |
Rod. Br 101 Norte | |
Bairro |
Panco | |
CEP |
53.630-667 | |
Cidade |
Igarassu | |
Estado |
PE | |
Telefone |
21 25064965 | |
|
vanessa.martins@sulamerica.com.br |
Atividade principal | Descrição da atividade |
---|---|
Sim | 6550200 - Planos de saúde |
Não | 6462000 - Holdings de instituições não-financeiras |
Não | 8630504 - Atividade odontológica |
Nome | Qualificação | Sócio desde |
---|---|---|
Heitor Augusto Pereira Barbosa | 10 - Diretor | 13/01/2020 |
Gustavo Kohn Giometti | 10 - Diretor | 09/10/2020 |
Simone Cesena Duarte | 10 - Diretor | 09/03/2021 |
Juliano Kiguchi Tomazela | 10 - Diretor | 13/07/2021 |
Tereza Villas Boas Veloso | 10 - Diretor | 02/01/2014 |
Raquel Dourado Imbassahy Conrad | 10 - Diretor | 04/10/2021 |
Solange Zaquem Thompson Motta | 10 - Diretor | 02/05/2019 |
Raquel Reis Correa | 16 - Presidente | 03/02/2023 |
Otavio de Garcia Lazcano | 10 - Diretor | 29/03/2023 |
Leonardo Fraga Pacheco | 10 - Diretor | 24/05/2023 |
Jefferson Klock | 10 - Diretor | 24/05/2023 |
Jonas Berbert Pulcheri | 10 - Diretor | 24/05/2023 |
Rafael Pinto Froes | 10 - Diretor | 24/05/2023 |
Humberto Giraldo | 05 - Administrador | 28/06/2023 |
Glaucia Maria Ribeiro de Carvalho | 10 - Diretor | 28/06/2023 |
Thiago de Carvalho Gomes | 10 - Diretor | 28/06/2023 |